FERNANDEZ ABAD SANTIAGO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ABAD SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ABAD SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES SAFERMU CHAPA Y PINTURA SL | Administrador Unico | 30/07/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ABAD SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ABAD SANTIAGO
Empresa: GRUAS ALCAZAR SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Abad Santiago
- Garvi Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 115, S 8, H CR 19594, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-13
Empresa: GRUAS ALCAZAR SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Abad Santiago
- Garvi Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 115, S 8, H CR 19594, I/A 3 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-13
Empresa: GRUAS ALCAZAR SL
Administrador Unico
- Fernandez Abad Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 115, S 8, H CR 19594, I/A 3 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-13
Empresa: GRUAS ALCAZAR SL
Administrador Unico
- Fernandez Abad Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 115, S 8, H CR 19594, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-13
Empresa: GRUAS ALCAZAR SL
Administrador Solidario
- Fernandez Abad Santiago
- Fernandez Muñoz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 115, S 8, H CR 19594, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-13
Empresa: TALLERES SAFERMU CHAPA Y PINTURA SL
Administrador Unico
- Fernandez Abad Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 91, S 8, H CR 21751, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-13
Empresa: TALLERES SAFERMU CHAPA Y PINTURA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Abad Santiago
- Fernandez Muñoz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 91, S 8, H CR 21751, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-13
Empresa: TALLERES SAFER CHAPA Y PINTURA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Abad Santiago
- Fernandez Muñoz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 548 , F 89, S 8, H CR 21751, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-13
Empresa: GRUAS ALCAZAR SL
Administrador Solidario
- Fernandez Abad Santiago
- Fernandez Muñoz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 112, S 8, H CR 19594, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-13
Información de FERNANDEZ ABAD SANTIAGO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ABAD SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ABAD SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos