FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOFTWARE AG ESPAÑA SA | Administrador Mancomunado | 31/03/2020 | |
SOFTWARE AG ESPAÑA SA | Apoderado | 21/05/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO
Empresa: SOFTWARE AG ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Baeza Peleteiro Carlos
- Fernandez Abad Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31071 , F 65, S 8, H M 59529, I/A 163 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-28
Empresa: DYNASTY TECHNOLOGY GROUP SA
Apoderado
- Fernandez Abad Jose-antonio
- Ochoa Ruiz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29237 , F 75, S 8, H M 190772, I/A 19 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: DYNASTY TECHNOLOGY GROUP SA
Consejero
- Fernandez Abad Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29237 , F 74, S 8, H M 190772, I/A 15 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: SOFTWARE AG ESPAÑA SA
Apoderado
- Alarcon Fernandez Lorenzo
- Baeza Peleteiro Carlos
- Fernandez Abad Jose-antonio
- Gonzalez Fernandez Cesar
- Lopez Gonzalez Damian Faustino
- Puyuelo Velilla Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31071 , F 61, S 8, H M 59529, I/A 152 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: DYNASTY TECHNOLOGY GROUP SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29237 , F 72, S 8, H M 190772, I/A 13 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Empresa: DYNASTY TECHNOLOGY GROUP SA
Consejero
- Aubert Michel-henri-eugene
- Fernandez Abad Jose-antonio
- Ochoa Ruiz Joaquin
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12096 , F 172, S 8, H M 190772, I/A 12 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Información de FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ABAD JOSE-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos