FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO
Informe ejecutivo de FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ESPIN PESCETTO SL | Administrador Unico | 24/05/2022 | |
VOLDISTRIBUCION MURCIA SL | Apoderado | 20/07/2018 | |
DISTRIBUIDORA DE MURCIA SA | Administrador Unico | 03/06/2013 | |
GALINDO Y ESPIN SL | Administrador Unico | 18/02/2009 |
VINCULACIONES DE FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO
Empresa: COMERCIAL ESPIN PESCETTO SL
Administrador Unico
- Fermin Antonio Espin Pescetto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 108, S 8, H MU 5553, I/A 9 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-30
Empresa: DISTRIBUIDORA DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Fermin Antonio Espin Pescetto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 114, S 8, H MU 5837, I/A 8 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-30
Empresa: DISTRIBUCION BEBIDAS MURCIA SL
Apoderado
- Fermin Antonio Espin Pescetto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 10, S 8, H MU 92609, I/A 6 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-30
Empresa: DISTRIBUIDORA DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Fermin Antonio Espin Pescetto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 115, S 8, H MU 5837, I/A 7 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-30
Empresa: DISTRIBUIDORA DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Fermin Antonio Espin Pescetto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 115, S 8, H MU 5837, I/A 7 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-30
Empresa: DISTRIBUIDORA DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Fermin Antonio Espin Pescetto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 113, S 8, H MU 5837, I/A 6 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-30
Empresa: GALINDO Y ESPIN SL
Administrador Unico
- Fermin Antonio Espin Pescetto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 15, S 8, H MU 5552, I/A 6 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-30
Información de FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO
Mostramos los datos de FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERMIN ANTONIO ESPIN PESCETTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos