FEOLI GUEDES ALICIA
Informe ejecutivo de FEOLI GUEDES ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FEOLI GUEDES ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODAGUA ALMACENAJE Y DISTRIBUCION SA | Apoderado | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE FEOLI GUEDES ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEOLI GUEDES ALICIA
Empresa: EDEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5698 , F 196, S 8, H SE 97340, I/A 10 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-41
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42637 , F 191, S 8, H M 655581, I/A 18 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42637 , F 189, S 8, H M 655581, I/A 17 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Apoderado
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Bergas Sanchez Vanesa
- Bergas Sanchez Vanesa
- Diaz Cruces Marta
- Diaz Cruces Marta
- Feoli Guedes Alicia
- Kitching Steven
- Kitching Steven
- Langhans Jarrod Joseph
- Langhans Jarrod Joseph
- Langhans Jarrod Joseph
- Otoya Ching Cinthya Alejandra
- Otoya Ching Cinthya Alejandra
- Perkey Shane Douglas
- Perkey Shane Douglas
- Seemann Veit
- Seemann Veit
- Shivprasad Ghire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42637 , F 189, S 8, H M 655581, I/A 17 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Apoderado
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Ben Mizzian Quintero Eva Cristina
- Bergas Sanchez Vanesa
- Bergas Sanchez Vanesa
- Diaz Cruces Marta
- Diaz Cruces Marta
- Feoli Guedes Alicia
- Kitching Steven
- Kitching Steven
- Langhans Jarrod Joseph
- Langhans Jarrod Joseph
- Langhans Jarrod Joseph
- Otoya Ching Cinthya Alejandra
- Otoya Ching Cinthya Alejandra
- Perkey Shane Douglas
- Perkey Shane Douglas
- Seemann Veit
- Seemann Veit
- Shivprasad Ghire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36495 , F 208, S 8, H M 655581, I/A 15 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Diaz Peñalver Miguel Angel
- Du Croo De Jongh Adriana
- Feoli Guedes Alicia
- Pierre Cretin
- Sagarra Riera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36495 , F 208, S 8, H M 655581, I/A 15 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36495 , F 203, S 8, H M 655581, I/A 10 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alarcon Alzugaray Antonio
- Alarcon Alzugaray Antonio
- Alarcon Alzugaray Antonio
- De Paraia Gonzalez Green Alvaro
- Du Croo De Jongh Adriana
- Du Croo De Jongh Adriana
- Du Croo De Jongh Adriana
- Feoli Guedes Alicia
- Frieman Ron Zev
- Frieman Ron Zev
- Guttinger Antoine
- Perkey Shane Douglas
- Pierre Cretin
- Sagarra Riera David
- Shapira Yariv
- Shapira Yariv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36495 , F 203, S 8, H M 655581, I/A 10 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Apoderado
- Alarcon Alzugaray Antonio
- Feoli Guedes Alicia
- Frieman Ron Zev
- Pierre Cretin
- Sagarra Riera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36495 , F 200, S 8, H M 655581, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: EDEN SPRINGS ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36495 , F 199, S 8, H M 655581, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
VER MAS ACTOS
Información de FEOLI GUEDES ALICIA
Mostramos los datos de FEOLI GUEDES ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEOLI GUEDES ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos