FENU ANTONIO
Informe ejecutivo de FENU ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FENU ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOTRANSPORTI FENU & ANDRES SL | Administrador Solidario | 14/01/2015 |
VINCULACIONES DE FENU ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FENU ANTONIO
Empresa: AUTOTRANSPORTI FENU & ANDRES SL
Administrador Solidario
- Andres Blanch Maria Teresa
- Fenu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 182, S 8, H T 42234, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-43
Empresa: AUTOTRANSPORTI FENU & ANDRES SL
Administrador Mancomunado
- Andres Blanch Maria Teresa
- Fenu Antonio
- Morejon Almendro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 182, S 8, H T 42234, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-43
Empresa: AUTOTRANSPORTI FENU & ANDRES SL
Administrador Mancomunado
- Andres Blanch Maria Teresa
- Fenu Antonio
- Morejon Almendro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 181, S 8, H T 42234, I/A 2 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-43
Empresa: AUTOTRANSPORTI FENU & ANDRES SL
Administrador Solidario
- Andres Blanch Maria Teresa
- Fenu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 181, S 8, H T 42234, I/A 2 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-43
Empresa: AUTOTRANSPORTI FENU & ANDRES SL
Administrador Solidario
- Andres Blanch Maria Teresa
- Fenu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 179, S 8, H T 42234, I/A 1 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-43
Información de FENU ANTONIO
Mostramos los datos de FENU ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FENU ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos