FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELMEX RECICLA SL | Administrador Unico | 03/04/2019 | |
TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21 SL | Administrador Unico | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO
Empresa: TELMEX RECICLA SL
Administrador Unico
- Fenollar Baidal Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 1, S 8, H A 164591, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-03
Empresa: TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21 SL
Administrador Unico
- Fenollar Baidal Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 13, S 8, H A 126808, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-03
Empresa: NAVES Y CONDUCCIONES SA
Apoderado
- Fenollar Baidal Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 98, S 8, H A 16132, I/A 20 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: GRUPO INMOBILIARIA ALCOY SL
Administrador Unico
- Fenollar Baidal Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 116, S 8, H A 14173, I/A 11 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: NAVES Y CONDUCCIONES SA
Apoderado
- Fenollar Baidal Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 203, S 8, H A 16132, I/A 15 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-03
Información de FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FENOLLAR BAIDAL FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos