FENOLL AVILA JULIAN
Informe ejecutivo de FENOLL AVILA JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FENOLL AVILA JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFEX SA | Administrador Unico | 01/12/2021 | 22/08/2024 |
CONFEX SA | Administrador Unico | 29/06/2017 | 01/12/2021 |
CONFEX SA | Administrador Unico | 13/04/2012 | 29/06/2017 |
VINCULACIONES DE FENOLL AVILA JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FENOLL AVILA JULIAN
Empresa: CONFEX SA
Administrador Unico
- Fenoll Avila Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 86074, I/A 15 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: CONFEX SA
Administrador Unico
- Fenoll Avila Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39451 , F 184, S 8, H B 86074, I/A 14 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-08
Empresa: CONFEX SA
Administrador Unico
- Fenoll Avila Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39451 , F 181, S 8, H B 86074, I/A 11 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
Empresa: CONFEX SA
Administrador Unico
- Fenoll Avila Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39451 , F 181, S 8, H B 86074, I/A 10 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
Información de FENOLL AVILA JULIAN
Mostramos los datos de FENOLL AVILA JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FENOLL AVILA JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos