FEMENIA PEIRO SALVADOR
Informe ejecutivo de FEMENIA PEIRO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FEMENIA PEIRO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA | Presidente | 31/12/2018 | 05/02/2020 |
EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA | Consejero Delegado Solidario | 18/10/2017 | 05/02/2020 |
EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA | Consejero | 18/10/2017 | 05/02/2020 |
VINCULACIONES DE FEMENIA PEIRO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEMENIA PEIRO SALVADOR
Consejero Delegado Solidario
- Femenia Peiro Salvador
Consejero
Presidente
- Femenia Peiro Salvador
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7799, L 5095, F 45, S 8, H V 36080, I/A 118 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-46
Consejero
Presidente
- Femenia Peiro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7799, L 5095, F 42, S 8, H V 36080, I/A 115 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-46
Consejero Delegado Solidario
- Femenia Peiro Salvador
Consejero
- Femenia Peiro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7799, L 5095, F 40, S 8, H V 36080, I/A 109 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Información de FEMENIA PEIRO SALVADOR
Mostramos los datos de FEMENIA PEIRO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEMENIA PEIRO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos