FEMENIA MILLET VICENTE
Informe ejecutivo de FEMENIA MILLET VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FEMENIA MILLET VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAGUST SRL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | |
MUNDO PODOLOGICO SL | Apoderado | 13/10/2016 | |
CAPTUM HOLDING SL | Apoderado | 13/10/2016 | |
CASAGUST SRL | Apoderado | 21/01/2016 | |
BUSINESS RETAIL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/02/2015 | |
BUSINESS RETAIL SOLUTIONS SL | Socio Unico | 03/02/2015 |
VINCULACIONES DE FEMENIA MILLET VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEMENIA MILLET VICENTE
Empresa: FERME ESTETICA SL
Liquidador Unico
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 78, S 8, H V 177301, I/A 4 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-46
Empresa: FERME ESTETICA SL
Administrador Unico
- Femenia Millet Vicente
Liquidador Unico
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 78, S 8, H V 177301, I/A 4 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-46
Empresa: FERME ESTETICA SL
Administrador Unico
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 77, S 8, H V 177301, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-46
Empresa: FERME ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Dreer De Resende Fernanda
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 77, S 8, H V 177301, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-46
Apoderado
- Femenia Miguel Mencheta Andres
- Femenia Miguel Mencheta Andres
- Femenia Miguel Mencheta Andres
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757, L 1069, F 51, S 8, H V 14629, I/A 29 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-46
Empresa: FERME ESTETICA SL
Administrador Solidario
- Dreer De Resende Fernanda
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 76, S 8, H V 177301, I/A 1 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-46
Empresa: CASAGUST SRL
Administrador Solidario
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7948, L 5243, F 18, S 8, H V 87793, I/A 14 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-46
Empresa: FRANQUICIA PELUQUERIAS SL
Liquidador Unico
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9472, L 6754, F 181, S 8, H V 148577, I/A 4 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-46
Empresa: FRANQUICIA PELUQUERIAS SL
Administrador Solidario
- Femenia Millet Vicente
Liquidador Unico
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9472, L 6754, F 181, S 8, H V 148577, I/A 4 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-46
Empresa: CAPTUM HOLDING SL
Apoderado
- Femenia Millet Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 159, S 8, H V 171391, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
VER MAS ACTOS
Información de FEMENIA MILLET VICENTE
Mostramos los datos de FEMENIA MILLET VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEMENIA MILLET VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos