FELLER NIR
Informe ejecutivo de FELLER NIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FELLER NIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAPIENS IBERIA SA | Apoderado | 25/03/2021 | 01/02/2023 |
SAPIENS IBERIA SA | Apoderado | 18/11/2020 | 01/02/2023 |
SAPIENS IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2021 | 01/02/2023 |
SAPIENS IBERIA SA | Apoderado | 15/06/2022 | 01/02/2023 |
SAPIENS IBERIA SA | Apoderado | 01/02/2023 |
VINCULACIONES DE FELLER NIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELLER NIR
Empresa: SAPIENS IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Feller Nir
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 89, S 8, H M 82873, I/A 131 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: CALCULO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 86, S 8, H M 82873, I/A 127 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: CALCULO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Feller Nir
- Roni Giladi
- Verber Tamar Alon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 85, S 8, H M 82873, I/A 126 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: CALCULO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8602 , F 190, S 8, H M 82873, I/A 125 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: CALCULO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8602 , F 189, S 8, H M 82873, I/A 124 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Información de FELLER NIR
Mostramos los datos de FELLER NIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELLER NIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos