FELIX VICENTE JOAQUIN
Informe ejecutivo de FELIX VICENTE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FELIX VICENTE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELIX PEREZ 26 SL | Administrador Solidario | 07/07/2023 | |
ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL | Apoderado Mancomunado | 03/08/2022 | |
ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2021 | |
ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL | Apoderado | 09/04/2021 |
VINCULACIONES DE FELIX VICENTE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIX VICENTE JOAQUIN
Empresa: FELIX PEREZ 26 SL
Administrador Solidario
- Felix Vicente Joaquin
- Perez Peinado Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11410, L 8688, F 194, S 8, H V 212205, I/A 1 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-46
Empresa: ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Felix Vicente Joaquin
- Robles Alcala Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10489, L 7770, F 31, S 8, H V 133378, I/A 28 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-46
Empresa: ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10489, L 7770, F 29, S 8, H V 133378, I/A 26 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-46
Empresa: ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL
Apoderado
- Felix Vicente Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10489, L 7770, F 29, S 8, H V 133378, I/A 25 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-46
Información de FELIX VICENTE JOAQUIN
Mostramos los datos de FELIX VICENTE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIX VICENTE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos