FELIX NUÑEZ MORENO
Informe ejecutivo de FELIX NUÑEZ MORENO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FELIX NUÑEZ MORENO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA | Apoderado Mancomunado | 27/08/2012 | 26/02/2021 |
PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA | Apoderado | 03/03/2020 | |
PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA | Administrador Unico | 11/08/2011 | 24/08/2012 |
VINCULACIONES DE FELIX NUÑEZ MORENO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIX NUÑEZ MORENO
Empresa: PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38339 , F 18, S 8, H M 682164, I/A 6 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- ALDESA ENERGIAS RENOVABLES SL
- Felix Nuñez Moreno
- Plaza Baranda Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38339 , F 15, S 8, H M 682164, I/A 4 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA
Apoderado Mancomunado
- Felix Nuñez Moreno
- Guillermo Hilla Merchan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 186, S 8, H MU 45151, I/A 20 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-30
Empresa: PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA
Administrador Unico
- Felix Nuñez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 186, S 8, H MU 45151, I/A 19 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-30
Empresa: PROMOCIONES EOLICAS DEL ALTIPLANO SA
Administrador Unico
- Felix Nuñez Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 185, S 8, H MU 45151, I/A 17 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-30
Información de FELIX NUÑEZ MORENO
Mostramos los datos de FELIX NUÑEZ MORENO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIX NUÑEZ MORENO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos