FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA
Informe ejecutivo de FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Solidario | 28/12/2022 | |
VETTONIA SEGURIDAD SA | Administrador Solidario | 27/12/2022 |
VINCULACIONES DE FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA
Empresa: FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Solidario
- Felix Garcia-barroso Villacampa
- Maria Del Pilar Garcia-barroso Villacampa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 178, S 8, H TO 27923, I/A 6 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-45
Empresa: FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Felix Garcia-barroso Villacampa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 178, S 8, H TO 27923, I/A 6 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-45
Empresa: VETTONIA SEGURIDAD SA
Administrador Solidario
- Felix Garcia-barroso Villacampa
- Maria Del Pilar Garcia-barroso Villacampa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 59, S 8, H TO 27940, I/A 13 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-45
Empresa: VETTONIA SEGURIDAD SA
Administrador Unico
- Felix Garcia-barroso Villacampa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 59, S 8, H TO 27940, I/A 13 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-45
Información de FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA
Mostramos los datos de FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIX GARCIA-BARROSO VILLACAMPA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos