FELIU MAURA MARTA PALOMA
Informe ejecutivo de FELIU MAURA MARTA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FELIU MAURA MARTA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEGASOL SA | Secretario | 03/03/2021 | |
PONENT MAR SA | Consejero | 04/02/2021 | |
FEGASOL SA | Consejero | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE FELIU MAURA MARTA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIU MAURA MARTA PALOMA
Empresa: FEGASOL SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Feliu Maura Marta Paloma
- Feliu Rossello Maria Lucia
- Feliu Truyols Maria Fernanda
- Salas Vidal Jesus Cayetano
- Unzue Feliu Alfonsa Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 41, S 8, H PM 1106, I/A 12 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Empresa: FEGASOL SA
Secretario
- Feliu Maura Marta Paloma
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 41, S 8, H PM 1106, I/A 12 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Empresa: FEGASOL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Feliu Maura Marta Paloma
- Feliu Rossello Maria Lucia
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Feliu Maura Marta Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 41, S 8, H PM 1106, I/A 12 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-07
Empresa: PONENT MAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Feliu Maura Marta Paloma
- Llull Bibiloni Bernardo
- SOL PONENT SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 4, S 8, H PM 3849, I/A 17 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-07
Empresa: PONENT MAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Feliu Maura Marta Paloma
- Llull Bibiloni Bernardo
- Llull Segui Bernardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 4, S 8, H PM 3849, I/A 17 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-07
Empresa: PONENT MAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Feliu Maura Marta Paloma
- Llull Bibiloni Bernardo
- Llull Segui Bernardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 3, S 8, H PM 3849, I/A 15 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-07
Empresa: FEGASOL SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Feliu Maura Marta Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 41, S 8, H PM 1106, I/A 11 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-07
Empresa: FEGASOL SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Feliu Maura Marta Paloma
- Feliu Rossello Maria Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 41, S 8, H PM 1106, I/A 11 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-07
Empresa: FEGASOL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Feliu Maura Marta Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1857 , F 39, S 8, H PM 1106, I/A 8 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-07
Información de FELIU MAURA MARTA PALOMA
Mostramos los datos de FELIU MAURA MARTA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIU MAURA MARTA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos