FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA
Informe ejecutivo de FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS DE ESPAÑA SA | Administrador Unico | 26/01/2017 | |
ALMACLARA SRL | Liquidador | 31/12/2009 |
VINCULACIONES DE FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA
Empresa: CASAS DE ESPAÑA SA
Administrador Unico
- Felipe Alfonso Guardiola Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 81, S 8, H SE 27562, I/A 7 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-41
Empresa: GALERIAS DE VENDING SL
Liquidador
- Felipe Alfonso Guardiola Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 63, S 8, H SE 51487, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-41
Empresa: ALMACLARA SRL
Liquidador
- Felipe Alfonso Guardiola Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 192, S 8, H SE 38451, I/A 3 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-12-41
Empresa: ALMACLARA SRL
Administrador Unico
- Felipe Alfonso Guardiola Medina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 192, S 8, H SE 38451, I/A 3 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-12-41
Información de FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA
Mostramos los datos de FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIPE ALFONSO GUARDIOLA MEDINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos