FELIP CAPDEVILA BLAI
Informe ejecutivo de FELIP CAPDEVILA BLAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 59
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE FELIP CAPDEVILA BLAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LACREM CANARIAS SL | Administrador Unico | 29/11/2021 | |
LACREM SA | Apoderado Solidario | 21/07/2021 | |
INMO TOP 98 SL | Administrador Unico | 08/04/2014 | |
COMERCIAL MOLTEC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE FELIP CAPDEVILA BLAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIP CAPDEVILA BLAI
Empresa: HIPERNAL SL
Liquidador
- Felip Capdevila Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26287 , F 184, S 8, H B 101623, I/A 14 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-08
Empresa: HIPERNAL SL
Liquidador
- Farga Bertran Luis
- Felip Capdevila Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26287 , F 184, S 8, H B 101623, I/A 14 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-08
Empresa: PALAU HELADOS INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Felip Capdevila Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47293 , F 89, S 8, H B 495360, I/A 9 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: DACHY SA
Apoderado Solidario
- Felip Capdevila Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 39, S 8, H B 68771, I/A 37 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Empresa: INMOBILIARIA MONTGAT Y TIANA SA
Apoderado Solidario
- Felip Capdevila Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47253 , F 195, S 8, H B 81059, I/A 38 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Empresa: CRENDESO SL
Apoderado Solidario
- Felip Capdevila Blai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47253 , F 165, S 8, H B 375609, I/A 12 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Empresa: DACHY SA
Administrador Solidario
- Felip Capdevila Blai
- Leal Gayan Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41112 , F 39, S 8, H B 68771, I/A 36 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: CRENDESO SL
Administrador Solidario
- Felip Capdevila Blai
- Leal Gayan Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47253 , F 165, S 8, H B 375609, I/A 11 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: INMOBILIARIA MONTGAT Y TIANA SA
Administrador Solidario
- Felip Capdevila Blai
- Leal Gayan Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47253 , F 195, S 8, H B 81059, I/A 37 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: PALAU HELADOS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Felip Capdevila Blai
- Leal Gayan Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47293 , F 89, S 8, H B 495360, I/A 8 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-08
VER MAS ACTOS
Información de FELIP CAPDEVILA BLAI
Mostramos los datos de FELIP CAPDEVILA BLAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIP CAPDEVILA BLAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos