FELIKS BLINOV
Informe ejecutivo de FELIKS BLINOV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FELIKS BLINOV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RWM ASSET MANAGEMENT SPAIN SL | Liquidador | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
ENJOY TO BE STUDENT SL | Administrador Mancomunado | 25/08/2020 | 28/04/2023 |
ENJOY TO BE STUDENT SL | Administrador Unico | 16/01/2020 | 25/08/2020 |
VINCULACIONES DE FELIKS BLINOV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIKS BLINOV
Empresa: RWM ASSET MANAGEMENT SPAIN SL
Liquidador
- Feliks Blinov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47102 , F 162, S 8, H B 541187, I/A 2 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-08
Empresa: RWM ASSET MANAGEMENT SPAIN SL
Administrador Unico
Liquidador
- Feliks Blinov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47102 , F 162, S 8, H B 541187, I/A 2 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-08
Empresa: ENJOY TO BE STUDENT SL
Administrador Mancomunado
- Feliks Blinov
- Pavel Burtsev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46812 , F 29, S 8, H B 531721, I/A 7 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: ENJOY TO BE STUDENT SL
Administrador Mancomunado
- Feliks Blinov
- Pavel Burtsev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46812 , F 28, S 8, H B 531721, I/A 5 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-08
Empresa: ENJOY TO BE STUDENT SL
Administrador Unico
- Feliks Blinov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46812 , F 28, S 8, H B 531721, I/A 5 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-08
Empresa: ENJOY TO BE STUDENT SL
Administrador Unico
- Feliks Blinov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46812 , F 28, S 8, H B 531721, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Información de FELIKS BLINOV
Mostramos los datos de FELIKS BLINOV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIKS BLINOV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos