FELICIANO CARBONELL BASTIDA
Informe ejecutivo de FELICIANO CARBONELL BASTIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FELICIANO CARBONELL BASTIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ROCINUR SL | Administrador Unico | 09/03/2022 | |
HYNVERTEC TROQUELADOS SL | Administrador Mancomunado | 21/11/2019 | |
CARBONELL Y MARMOL SL | Administrador Mancomunado | 26/09/2018 | |
AGROFUTURE FRUITS SL | Administrador Mancomunado | 07/04/2017 | |
CARBONELL Y MARMOL SL | Apoderado | 26/02/2014 |
VINCULACIONES DE FELICIANO CARBONELL BASTIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELICIANO CARBONELL BASTIDA
Empresa: GRUPO ROCINUR SL
Administrador Unico
- Feliciano Carbonell Bastida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 6, S 8, H MU106157, I/A 1 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-30
Empresa: HYNVERTEC TROQUELADOS SL
Administrador Mancomunado
- Cristobal Marmol Miralles
- Feliciano Carbonell Bastida
- Jose-francisco Carbonell Bastida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3413 , F 216, S 8, H MU100531, I/A 1 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-30
Empresa: CARBONELL Y MARMOL SL
Administrador Mancomunado
- Cristobal Marmol Miralles
- Feliciano Carbonell Bastida
- Jose-francisco Carbonell Bastida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2727 , F 16, S 8, H MU 72019, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-30
Empresa: AGROFUTURE FRUITS SL
Administrador Mancomunado
- Cristobal Marmol Miralles
- Feliciano Carbonell Bastida
- Jose-francisco Carbonell Bastida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 186, S 8, H MU 92520, I/A 1 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-30
Empresa: CARBONELL Y MARMOL SL
Apoderado
- Feliciano Carbonell Bastida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2727 , F 16, S 8, H MU 72019, I/A 2 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-30
Información de FELICIANO CARBONELL BASTIDA
Mostramos los datos de FELICIANO CARBONELL BASTIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELICIANO CARBONELL BASTIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos