FELICE CAFARELLI
Informe ejecutivo de FELICE CAFARELLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FELICE CAFARELLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLICKPOINT MARKETING SL | Apoderado Solidario | 03/01/2018 | 11/05/2021 |
AEDGE PERFORMANCE BCN SL | Apoderado | 07/09/2010 | 02/04/2012 |
VINCULACIONES DE FELICE CAFARELLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELICE CAFARELLI
Empresa: CLICKPOINT MARKETING SL
Apoderado Solidario
- Felice Cafarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 85, S 8, H B 416708, I/A 5 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-08
Empresa: CLICKPOINT MARKETING SL
Apoderado Solidario
- Felice Cafarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42971 , F 84, S 8, H B 416708, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-08
Empresa: AEDGE PERFORMANCE BCN SL
Apoderado
- Felice Cafarelli
- Malin Viktoria Selberg
- Murillo Sanchez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41024 , F 169, S 8, H B 376184, I/A 16 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: AEDGE PERFORMANCE BCN SL
Apoderado
- Felice Cafarelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41024 , F 166, S 8, H B 376184, I/A 6 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-08
Información de FELICE CAFARELLI
Mostramos los datos de FELICE CAFARELLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELICE CAFARELLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos