FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO
Informe ejecutivo de FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALAS PUBLICIDAD EXTERIOR SL | Administrador Solidario | 08/09/2014 | |
AREA DE GESTION AMBIENTAL SL | Apoderado | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO
Empresa: ALANSU ASTURIAS MEDIOAMBIENTE SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 162, S 8, H AS 25245, I/A 13 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-33
Empresa: ASTURIANA DE POSTES SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 81, S 8, H AS 26252, I/A 8 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-33
Empresa: IMACORP GRUPO SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982 , F 194, S 8, H AS 44106, I/A 3 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-33
Empresa: AREA CANTABRICO SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 152, S 8, H AS 35346, I/A 3 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-33
Empresa: AREA SAN LORENZO SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829 , F 148, S 8, H AS 40679, I/A 3 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-33
Empresa: J.F. EXTERIOR SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 72, S 8, H AS 17422, I/A 8 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-33
Empresa: ALANSU ASTURIAS MEDIOAMBIENTE SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 162, S 8, H AS 25245, I/A 12 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-33
Empresa: IMACORP GRUPO SL
Administrador Unico
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982 , F 193, S 8, H AS 44106, I/A 2 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-33
Empresa: IMACORP GRUPO SL
Administrador Solidario
- Felgueroso Novoa Pablo
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982 , F 193, S 8, H AS 44106, I/A 2 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-33
Empresa: GALAS PUBLICIDAD EXTERIOR SL
Administrador Solidario
- Felgueroso Villar Jesus Maria Geroncio
- Fojo Gonzalez Manuel Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 145, S 8, H C 51607, I/A 1 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-15
VER MAS ACTOS
Información de FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO
Mostramos los datos de FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELGUEROSO VILLAR JESUS MARIA GERONCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos