FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INPROVE VENTAS SL | Socio Unico | 21/11/2023 | |
INPROVE VENTAS SL | Administrador Unico | 21/11/2023 | |
PRIORITIG RUSTIC SERVICE SL | Administrador Unico | 11/04/2022 | |
PRIORITIG RUSTIC SERVICE SL | Socio Unico | 11/04/2022 | |
AGROLABRANZA SL | Administrador Unico | 03/03/2022 | |
AGROLABRANZA SL | Socio Unico | 03/03/2022 | |
HUPAJU 2007 SL | Socio Unico | 17/01/2020 | |
HUPAJU 2007 SL | Administrador Unico | 17/01/2020 | |
COMMERCE-ROUTINE SL | Administrador Unico | 05/12/2019 | |
FELGUERMAR LA MANCHA SL | Socio Unico | 07/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR
Empresa: INPROVE VENTAS SL
Administrador Unico
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041, L 805, F 79, S 8, H AB 29215, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-02
Empresa: INPROVE VENTAS SL
Nuevo Socio Único
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041, L 805, F 79, S 8, H AB 29215, I/A 2 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-02
Empresa: PRIORITIG RUSTIC SERVICE SL
Administrador Unico
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013, L 777, F 37, S 8, H AB 27870, I/A 2 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-02
Empresa: PRIORITIG RUSTIC SERVICE SL
Nuevo Socio Único
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013, L 777, F 37, S 8, H AB 27870, I/A 2 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-02
Empresa: AGROLABRANZA SL
Administrador Unico
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 156, S 8, H CR 32481, I/A 1 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-13
Empresa: AGROLABRANZA SL
Socio Único
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 156, S 8, H CR 32481, I/A 1 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-13
Empresa: HUPAJU 2007 SL
Administrador Unico
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 30, S 8, H AB 17715, I/A 5 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-02
Empresa: HUPAJU 2007 SL
Socio Único
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 928, L 692, F 30, S 8, H AB 17715, I/A 5 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-02
Empresa: COMMERCE-ROUTINE SL
Administrador Unico
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 2, S 8, H CR 30906, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-13
Empresa: FELGUERMAR LA MANCHA SL
Administrador Unico
- Felguera Garcia Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 171, S 8, H CR 29874, I/A 1 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-13
VER MAS ACTOS
Información de FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELGUERA GARCIA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos