FELGUERA ARROYO JESUS
Informe ejecutivo de FELGUERA ARROYO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FELGUERA ARROYO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELHER OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL | Liquidador Mancomunado | 03/12/2015 | |
GLOBAL FOOTBALL DIRECTION SL | Administrador Solidario | 09/06/2014 | |
ZM INTERNACIONAL GESTION DEPORTIVA SL | Administrador Unico | 04/10/2013 | |
JESUS FELGUERA ARROYO OBRAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 19/01/2011 | |
JESUS FELGUERA ARROYO OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE FELGUERA ARROYO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELGUERA ARROYO JESUS
Liquidador Mancomunado
- Felguera Arroyo Jesus
- Hernandez Casaus Damian Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 69, S 8, H CS 35016, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-12
Administrador Mancomunado
- Felguera Arroyo Jesus
- Hernandez Casaus Damian Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 69, S 8, H CS 35016, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-12
Empresa: GLOBAL FOOTBALL DIRECTION SL
Administrador Solidario
- Felguera Arroyo Jesus
- Garcia Monsonis Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649, L 1211, F 132, S 8, H CS 36599, I/A 1 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-12
Administrador Unico
- Felguera Arroyo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631, L 1193, F 18, S 8, H CS 35837, I/A 1 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-12
Administrador Mancomunado
- Felguera Arroyo Jesus
- Hernandez Casaus Damian Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612, L 1174, F 68, S 8, H CS 35016, I/A 1 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-12
Administrador Unico
- Felguera Arroyo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557, L 1119, F 39, S 8, H CS 32745, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-12
Socio Único
- Felguera Arroyo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557, L 1119, F 39, S 8, H CS 32745, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-12
Información de FELGUERA ARROYO JESUS
Mostramos los datos de FELGUERA ARROYO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELGUERA ARROYO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos