FEIXAS GRAS JOAN
Informe ejecutivo de FEIXAS GRAS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FEIXAS GRAS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVACO BIV SL | Apoderado Solidario | 03/07/2024 | |
ENANTIA SL | Secretario No Consejero | 21/08/2009 |
VINCULACIONES DE FEIXAS GRAS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEIXAS GRAS JOAN
Empresa: INVACO BIV SL
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
- Feixas Gras Joan
- Secall Ruiz Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47125, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-20
Empresa: ENANTIA SL
Apoderado
- Feixas Gras Joan
- Rafecas Jane Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35538 , F 143, S 8, H B 271344, I/A 13 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: ENANTIA SL
Apoderado
- Feixas Gras Joan
- Rafecas Jane Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35538 , F 140, S 8, H B 271344, I/A 11 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
Empresa: ENANTIA SL
Secretario No Consejero
- Feixas Gras Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35538 , F 139, S 8, H B 271344, I/A 9 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-08
Información de FEIXAS GRAS JOAN
Mostramos los datos de FEIXAS GRAS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEIXAS GRAS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos