FEITO ALVARO MANUEL
Informe ejecutivo de FEITO ALVARO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FEITO ALVARO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERIATRIA SOCIAL SL | Administrador Solidario | 14/05/2020 | |
RESIDENCIAS FATIMA SL | Administrador Solidario | 22/03/2019 |
VINCULACIONES DE FEITO ALVARO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEITO ALVARO MANUEL
Empresa: REGERINT SL
Administrador Unico
- Feito Alvaro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12719 , F 23, S 8, H M 203760, I/A 11 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Empresa: GERIATRIA SOCIAL SL
Administrador Solidario
- Feito Alvaro Ester
- Feito Alvaro Manuel
- Feito Alvaro Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10183 , F 15, S 8, H M 162445, I/A 7 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
Empresa: RESIDENCIAS FATIMA SL
Administrador Solidario
- Feito Alvaro Manuel
- Feito Alvaro Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12542 , F 22, S 8, H M 200157, I/A 10 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: REGERINT SL
Administrador Unico
- Feito Alvaro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12719 , F 23, S 8, H M 203760, I/A 10 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Empresa: REGERINT SL
Administrador Solidario
- Feito Alvaro Manuel
- Feito Alvaro Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12719 , F 23, S 8, H M 203760, I/A 10 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Información de FEITO ALVARO MANUEL
Mostramos los datos de FEITO ALVARO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEITO ALVARO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos