FEIJOO CASAS JAVIER
Informe ejecutivo de FEIJOO CASAS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FEIJOO CASAS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIOTERAPIA DE PROTONES SL | Consejero | 07/11/2023 | |
KIVA TALO SL | Apoderado | 28/05/2019 | |
HEALTHY SOUTH SL | Apoderado Solidario | 21/03/2018 | |
KIVA TALO SL | Socio Unico | 11/08/2009 |
VINCULACIONES DE FEIJOO CASAS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEIJOO CASAS JAVIER
Empresa: RADIOTERAPIA DE PROTONES SL
Consejero
- Feijoo Casas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44107 , F 190, S 8, H M 639254, I/A 22 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: KIVA TALO SL
Apoderado
- Feijoo Casas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38579 , F 43, S 8, H M 686053, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: HEALTHY SOUTH SL
Apoderado Solidario
- Casas Fernandez De Tejerina Ana Maria
- Feijoo Casas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6464 , F 201, S 8, H SE 14418, I/A 26 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-41
Empresa: KIVA TALO SL
Administrador Unico
- Feijoo Casas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 215, S 8, H SE 83576, I/A 4 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-41
Empresa: HEALTHY SOUTH SL
Consejero Delegado
- Feijoo Casas Javier
Consejero
- Casas Fernandez Tejerina Ana Maria
- Feijoo Casas Carlos Jorge
- Feijoo Casas Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 191, S 8, H SE 14418, I/A 23 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-41
Empresa: KIVA TALO SL
Administrador Unico
- Feijoo Casas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 210, S 8, H SE 83576, I/A 1 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-41
Empresa: KIVA TALO SL
Socio Único
- Feijoo Casas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5121 , F 210, S 8, H SE 83576, I/A 1 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-41
Empresa: SUR CAPITAL ANDALUZA SL
Consejero Delegado
- Feijoo Casas Javier
Consejero
- Casas Fernandez Tejerina Ana Maria
- Feijoo Casas Carlos Jorge
- Feijoo Casas Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 188, S 8, H SE 14418, I/A 19 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-41
Información de FEIJOO CASAS JAVIER
Mostramos los datos de FEIJOO CASAS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEIJOO CASAS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos