FEDIUC BRINDUSA
Informe ejecutivo de FEDIUC BRINDUSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FEDIUC BRINDUSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELENIO LUCE SL | Administrador Solidario | 31/10/2023 | |
JAVIER Y BRENDA SL | Administrador Solidario | 24/02/2017 |
VINCULACIONES DE FEDIUC BRINDUSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEDIUC BRINDUSA
Empresa: SELENIO FOTOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Fediuc Brindusa
- Martinez Cozar Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 86, S 8, H Z 44423, I/A 9 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-50
Empresa: SELENIO FOTOGRAFIA SL
Administrador Unico
- Fediuc Brindusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 86, S 8, H Z 44423, I/A 9 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-50
Empresa: SELENIO FOTOGRAFIA SL
Administrador Unico
- Fediuc Brindusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 83, S 8, H Z 44423, I/A 5 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-50
Empresa: JAVIER Y BRENDA SL
Administrador Solidario
- Fediuc Brindusa
- Martinez Cozar Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4238 , F 162, S 8, H Z 61689, I/A 1 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-50
Empresa: SEÑOR LEDS SL
Administrador Unico
- Fediuc Brindusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 171, S 8, H Z 55014, I/A 5 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-50
Empresa: SEÑOR LEDS SL
Administrador Unico
- Fediuc Brindusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 170, S 8, H Z 55014, I/A 4 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-50
Empresa: SEÑOR LEDS SL
Administrador Solidario
- Fediuc Brindusa
- Martinez Cozar Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 169, S 8, H Z 55014, I/A 2 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-50
Empresa: SEÑOR LEDS SL
Administrador Solidario
- Fediuc Brindusa
- Martinez Cozar Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 168, S 8, H Z 55014, I/A 1 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-50
Información de FEDIUC BRINDUSA
Mostramos los datos de FEDIUC BRINDUSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEDIUC BRINDUSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos