FEDERICO VARGIU
Informe ejecutivo de FEDERICO VARGIU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE FEDERICO VARGIU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEDERICO VARGIU
Empresa: RETRAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 59, S 8, H B 32332, I/A 81 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-08
Empresa: GUIDOTTI FARMA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 94, S 8, H B 162214, I/A 82 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-08
Empresa: LABORATORIOS FERMON SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 16, S 8, H B 163454, I/A 57 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-08
Empresa: MENARINI CONSUMER HEALTHCARE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 119, S 8, H B 32330, I/A 87 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-08
Empresa: LABORATORIOS MENARINI SA
V-SEC NO CON
- Federico Vargiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 187, S 8, H B 76455, I/A 128 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: GUIDOTTI FARMA SL
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 170, S 8, H B 162214, I/A 75 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: RETRAIN SA
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 56, S 8, H B 32332, I/A 76 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: LABORATORIOS FERMON SL
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 15, S 8, H B 163454, I/A 55 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: MENARINI CONSUMER HEALTHCARE SA
Apoderado Solidario
- Federico Vargiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 118, S 8, H B 32330, I/A 83 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: LABORATORIOS MENARINI SA
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Federico Vargiu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 185, S 8, H B 76455, I/A 125 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-08
VER MAS ACTOS
Información de FEDERICO VARGIU
Mostramos los datos de FEDERICO VARGIU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEDERICO VARGIU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos