FEDERICO LLOPIS LLINARES
Informe ejecutivo de FEDERICO LLOPIS LLINARES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FEDERICO LLOPIS LLINARES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMES D'OFICINA DE LA GARROTXA I PLA DE L'ESTANY SA | Administrador Unico | 13/11/2012 | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE FEDERICO LLOPIS LLINARES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEDERICO LLOPIS LLINARES
Administrador Unico
- Federico Llopis Llinares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 148, S 8, H GI 2689, I/A 10 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-17
Administrador Unico
- Federico Llopis Llinares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 148, S 8, H GI 2689, I/A 9 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-17
Administrador Unico
- Federico Llopis Llinares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 148, S 8, H GI 2689, I/A 8 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-17
Información de FEDERICO LLOPIS LLINARES
Mostramos los datos de FEDERICO LLOPIS LLINARES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEDERICO LLOPIS LLINARES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos