FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA-
Informe ejecutivo de FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA-
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA-
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMOS GALIZA SA | Consejero | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA-
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA-
Empresa: SERMOS GALIZA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Asociacion Sociopedagoxica Galega As-pg
- Barxa Alvarez Nemesio
- Colazo Pazo Xoan
- Confederacion Intersindical Galega -cig-
- Costa Casas Xoan Xose
- Federacion Rural Gallega -fruga-
- Fundacion Terra E Tempo De Estudos Nacionalistas
- Lois Gonzalez Ruben Camilo
- Rodiño Dominguez Ana
- Romero Lorenzo Margarita
- Souto Eiroa Xurxo Manuel
Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 112, S 8, H SC 46020, I/A 17 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-15
Empresa: SERMOS GALIZA SA
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 110, S 8, H SC 46020, I/A 16 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-15
Empresa: SERMOS GALIZA SA
Consejero
- Asociacion Sociopedagoxica Galega As-pg
- Barxa Alvarez Nemesio
- Castro Monteiro Maria Nicolasa
- Colazo Pazo Xoan
- Confederacion Intersindical Galega -cig-
- Federacion Rural Gallega -fruga-
- Fundacion Terra E Tempo De Estudos Nacionalistas
- Lois Gonzalez Ruben Camilo
- Romero Lorenzo Margarita
- Souto Eiroa Xurxo Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 110, S 8, H SC 46020, I/A 16 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-15
Empresa: SERMOS GALIZA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Asociacion Sociopedagoxica Galega As-pg
- Barxa Alvarez Nemesio
- Castro Monteiro Maria Nicolasa
- Colazo Pazo Xoan
- Confederacion Intersindical Galega -cig-
- Federacion Rural Gallega -fruga-
- Fundacion Bautista Alvarez
- Lois Gonzalez Ruben Camilo
- Mera Sanchez Manuel
- Perez Iglesias Xabier
- Romero Lorenzo Margarita
- Souto Eiroa Xurxo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 107, S 8, H SC 46020, I/A 9 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-15
Empresa: SERMOS GALIZA SA
Consejero
- Federacion Rural Gallega -fruga-
- Fundacion Bautista Alvarez
- Gulias Torreiro Anabel
- Perez Iglesias Xabier
- Sande Muñiz Xoan Manoel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 104, S 8, H SC 46020, I/A 6 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-15
Información de FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA-
Mostramos los datos de FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA- que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEDERACION RURAL GALLEGA -FRUGA-, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos