FEBRERO FRANCES EVA
Informe ejecutivo de FEBRERO FRANCES EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FEBRERO FRANCES EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARTE GANADERA SL | Consejero | 13/04/2011 | |
GARTE GANADERA SL | Secretario | 13/04/2011 |
VINCULACIONES DE FEBRERO FRANCES EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEBRERO FRANCES EVA
Empresa: BIOENERGIAS DE TERUEL SL
Administrador Mancomunado
- Febrero Frances Eva
- Montagud Peref Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 236, L 236, F 190, S 8, H TE 4905, I/A 5 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-44
Empresa: GARTE GANADERA SL
Presidente
Secretario
- Febrero Frances Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226, L 226, F 164, S 8, H TE 3365, I/A 11 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-44
Empresa: GARTE GANADERA SL
Consejero
- Cirugeda Salvador Faustino Victor
- Febrero Frances Eva
- Perez Cebrian Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226, L 226, F 164, S 8, H TE 3365, I/A 10 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-44
Empresa: TUROLINNOVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Febrero Frances Eva
- Lairon Ramo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 232, F 213, S 8, H TE 4722, I/A 5 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-44
Apoderado
- Febrero Frances Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 184, L 184, F 111, S 8, H TE 2398, I/A 14 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-44
Información de FEBRERO FRANCES EVA
Mostramos los datos de FEBRERO FRANCES EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEBRERO FRANCES EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos