FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO
Informe ejecutivo de FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPUESTOS URUGUAY SA | Apoderado | 06/05/2011 | |
TALLERES FEBLES MARTIN SL | Apoderado | 06/05/2011 |
VINCULACIONES DE FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO
Empresa: TALLERES FEBLES MARTIN SL
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
- Febles Martin Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 212, S 8, H TF 20200, I/A 8 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
Empresa: REPUESTOS URUGUAY SA
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
- Febles Martin Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 123, S 8, H TF 3755, I/A 18 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
Empresa: REPUESTOS URUGUAY SA
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
- Febles Martin Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3565 , F 121, S 8, H TF 3755, I/A 17 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-38
Empresa: URUGUAY GESTION EMPRESAS SL
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 120, S 8, H TF 27067, I/A 6 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: REPUESTOS URUGUAY II SL
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 131, S 8, H TF 27069, I/A 6 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: URUGUAY VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 98, S 8, H TF 35647, I/A 6 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: REPUESTOS URUGUAY SA
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 211, S 8, H TF 3755, I/A 15 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: TALLERES FEBLES MARTIN SL
Administrador Mancomunado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 211, S 8, H TF 20200, I/A 6 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-38
Empresa: URUGUAY GESTION EMPRESAS SL
Apoderado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 119, S 8, H TF 27067, I/A 3 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
Empresa: TALLERES FEBLES MARTIN SL
Apoderado
- Febles Benitez Francisco Pedro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1816 , F 210, S 8, H TF 20200, I/A 4 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38
VER MAS ACTOS
Información de FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO
Mostramos los datos de FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FEBLES BENITEZ FRANCISCO PEDRO CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos