FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE
Informe ejecutivo de FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES TECNICAS Y TECNOLOGICAS PROMETAL SL | Administrador Unico | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE
Administrador Unico
- Faz Dominguez Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 48, S 8, H SS 32790, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Administrador Solidario
- Faz Dominguez Juan-jose
- Iparraguirre Iturzaeta Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 48, S 8, H SS 32790, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Socio Único
- Faz Dominguez Juan-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 48, S 8, H SS 32790, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-20
Administrador Solidario
- Faz Dominguez Juan-jose
- Iparraguirre Iturzaeta Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 48, S 8, H SS 32790, I/A 4 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-20
Administrador Solidario
- Faz Dominguez Juan-jose
- Iparraguirre Iturzaeta Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 48, S 8, H SS 32790, I/A 3 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-20
Administrador Solidario
- Faz Dominguez Juan-jose
- Iparraguirre Iturzaeta Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 46, S 8, H SS 32790, I/A 1 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-20
Información de FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE
Mostramos los datos de FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAZ DOMINGUEZ JUAN-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos