FAYZULLIN ARTUR
Informe ejecutivo de FAYZULLIN ARTUR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FAYZULLIN ARTUR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPALA BIO TECH SL | Administrador Unico | 05/01/2022 |
VINCULACIONES DE FAYZULLIN ARTUR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAYZULLIN ARTUR
Empresa: IMPALA BIO TECH SL
Administrador Unico
- Fayzullin Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6111, L 5018, F 93, S 8, H MA164749, I/A 1 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-29
Empresa: SOLAR RANCHO SL
Administrador Solidario
- Akopov Igor
- Fayzullin Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4805, L 3713, F 121, S 8, H MA106685, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-29
Empresa: SOLAR RANCHO SL
Administrador Solidario
- Akopov Igor
- Fayzullin Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4805, L 3713, F 120, S 8, H MA106685, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
Información de FAYZULLIN ARTUR
Mostramos los datos de FAYZULLIN ARTUR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAYZULLIN ARTUR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos