FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA
Informe ejecutivo de FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIOVAL III FP | Miem.Com.Ctr | 19/03/2018 | |
MAVERPLASTICS SL | Administrador Solidario | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA
Empresa: PENSIOVAL III FP
Miem.Com.Ctr
- Estruch Fayos Rosa
- Fayos Gregori Vicenta Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34070 , F 55, S 8, H M 612962, I/A 18 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Empresa: MAVERPLASTICS SL
Administrador Solidario
- Fayos Gregori Francisco
- Fayos Gregori Vicenta Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8348, L 5639, F 93, S 8, H V 110280, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-46
Empresa: MEDIFRUIT SAFOR SL
Administrador Mancomunado
- Balbastre Herrero Carlos Vicente
- Fayos Gregori Vicenta Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9518, L 6800, F 184, S 8, H V 150183, I/A 3 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-46
Empresa: MEDIFRUIT SAFOR SL
Administrador Mancomunado
- Balbastre Herrero Carlos Vicente
- Fayos Gregori Vicenta Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9518, L 6800, F 184, S 8, H V 150183, I/A 2 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-46
Información de FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA
Mostramos los datos de FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAYOS GREGORI VICENTA RAFAELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos