FAVERIO GIANLUCA
Informe ejecutivo de FAVERIO GIANLUCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FAVERIO GIANLUCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEED 2 BELIEVE SL | Apoderado | 01/06/2022 | |
MARIA BONITA MENORCA SL | Administrador Unico | 24/03/2021 | |
APOSTANDO ALTO SL | Apoderado | 27/11/2020 |
VINCULACIONES DE FAVERIO GIANLUCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAVERIO GIANLUCA
Empresa: NEED 2 BELIEVE SL
Apoderado
- Faverio Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 98, S 8, H TO 43533, I/A 4 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-45
Empresa: MARIA BONITA MENORCA SL
Administrador Unico
- Faverio Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37783 , F 77, S 8, H M 673074, I/A 3 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: APOSTANDO ALTO SL
Apoderado
- Faverio Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 122, S 8, H M 681326, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: FAVERIO & MUR SL
Apoderado
- Faverio Gianluca
- Sanchez Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37897 , F 63, S 8, H M 674853, I/A 3 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: FAVERIO & MUR SL
Apoderado
- Faverio Gianluca
- Sanchez Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37897 , F 63, S 8, H M 674853, I/A 2 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
Empresa: PIU DI PRIMA SL
Administrador Solidario
- Faverio Gianluca
- Sanchez Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 53, S 8, H IM 5183, I/A C (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-07
Empresa: GRILL PIZZERIA IL PORTO SL
Administrador Solidario
- Faverio Gianluca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30 , F 38, S 8, H IM 1537,9 , I/ 3 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-07
Información de FAVERIO GIANLUCA
Mostramos los datos de FAVERIO GIANLUCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAVERIO GIANLUCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos