FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECASA INNOVACION SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | |
TECASA INNOVACION SL | Liquidador | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
TECNICA DE CONSERVACION Y AISLAMIENTO SA | Administrador Unico | 14/12/2009 | 22/05/2012 |
VINCULACIONES DE FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: TECASA INNOVACION SL
Liquidador
- Faustmann Ibañez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26100 , F 201, S 8, H M 470483, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: TECASA INNOVACION SL
Administrador Unico
- Faustmann Ibañez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26100 , F 201, S 8, H M 470483, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Administrador Unico
- Faustmann Ibañez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734 , F 210, S 8, H M 77722, I/A 17 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Administrador Unico
- Faustmann Ibañez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734 , F 89, S 8, H M 77722, I/A 15 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Información de FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAUSTMANN IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos