FAUSTINO DELGADO LAZARO
Informe ejecutivo de FAUSTINO DELGADO LAZARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FAUSTINO DELGADO LAZARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNA OIL SL | Administrador Unico | 22/03/2023 | |
PROCOEX XXI SL | Administrador Unico | 06/06/2022 |
VINCULACIONES DE FAUSTINO DELGADO LAZARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAUSTINO DELGADO LAZARO
Empresa: MAGNA OIL SL
Administrador Unico
- Faustino Delgado Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 64, S 8, H BA 27762, I/A 15 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-06
Empresa: PROMOCIONES MASANCOR SL
Liquidador Mancomunado
- Faustino Delgado Lazaro
- Joaquin Corzo Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 196, S 8, H BA 16828, I/A 9 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-06
Empresa: PROMOCIONES MASANCOR SL
Administrador Mancomunado
- Faustino Delgado Lazaro
- Joaquin Corzo Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 196, S 8, H BA 16828, I/A 9 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-06
Empresa: PROCOEX XXI SL
Administrador Unico
- Faustino Delgado Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 59, S 8, H BA 9285, I/A 30 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-06
Empresa: GESTIONES TIERRAS EXTREMEÑAS SL
Administrador Unico
- Faustino Delgado Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 96, S 8, H BA 24282, I/A 7 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-06
Empresa: ACORN INTEGRAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Faustino Delgado Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 129, S 8, H BA 26245, I/A 5 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-06
Empresa: GESTIONES TIERRAS EXTREMEÑAS SL
Administrador Unico
- Faustino Delgado Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 208, S 8, H BA 24282, I/A 3 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-06
Información de FAUSTINO DELGADO LAZARO
Mostramos los datos de FAUSTINO DELGADO LAZARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAUSTINO DELGADO LAZARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos