FATJO PARES GLORIA
Informe ejecutivo de FATJO PARES GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FATJO PARES GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA GRAFICA SA | Administrador Solidario | 11/01/2022 | |
LITOGRAFIA JOSE LOPEZ SA | Administrador Solidario | 11/01/2022 | |
EXCLUSIVAS SANT FOST SL | Apoderado Solidario | 17/12/2021 | |
CARTEFAP SL | Administrador Solidario | 26/03/2018 |
VINCULACIONES DE FATJO PARES GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FATJO PARES GLORIA
Empresa: LITOGRAFIA JOSE LOPEZ SA
Administrador Solidario
- Fatjo Ferrer Juan Antonio
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21731 , F 76, S 8, H B 60032, I/A 22 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: LITOGRAFIA JOSE LOPEZ SA
Administrador Solidario
- Fatjo Ferrer Juan Antonio
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21731 , F 76, S 8, H B 60032, I/A 22 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: INMOBILIARIA GRAFICA SA
Administrador Solidario
- Fatjo Ferrer Juan Antonio
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23695 , F 170, S 8, H B 59796, I/A 15 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: INMOBILIARIA GRAFICA SA
Administrador Solidario
- Fatjo Ferrer Juan Antonio
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23695 , F 170, S 8, H B 59796, I/A 15 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Empresa: EXCLUSIVAS SANT FOST SL
Apoderado Solidario
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
- Fatjo Pares Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20331 , F 144, S 8, H B 4915, I/A 4 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Empresa: LITOGRAFIA J LOPEZ SL
Administrador Solidario
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28319 , F 53, S 8, H B 132603, I/A 4 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: LITOGRAFIA JOSE LOPEZ SA
Administrador Solidario
- Fatjo Ferrer Juan Antonio
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21731 , F 75, S 8, H B 60032, I/A 20 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Empresa: INMOBILIARIA GRAFICA SA
Administrador Solidario
- Fatjo Ferrer Juan Antonio
- Fatjo Pares Gloria
- Fatjo Pares Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23695 , F 169, S 8, H B 59796, I/A 13 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Información de FATJO PARES GLORIA
Mostramos los datos de FATJO PARES GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FATJO PARES GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos