FATIMA VIALE
Informe ejecutivo de FATIMA VIALE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FATIMA VIALE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA COCINA DEL CLOT SL | Administrador Solidario | 18/06/2019 | |
LA ARBOLEDA DEL CLOT SL | Administrador Solidario | 30/05/2019 | |
VILIVIALE SL | Administrador Unico | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE FATIMA VIALE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FATIMA VIALE
Empresa: LA COCINA DEL CLOT SL
Administrador Solidario
- Fatima Viale
- Vilardell Oliveras Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46944 , F 202, S 8, H B 535994, I/A 1 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-08
Empresa: LA ARBOLEDA DEL CLOT SL
Administrador Solidario
- Fatima Viale
- Vilardell Oliveras Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46914 , F 21, S 8, H B 535151, I/A 1 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: VILIVIALE SL
Administrador Unico
- Fatima Viale
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44621 , F 88, S 8, H B 461444, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Información de FATIMA VIALE
Mostramos los datos de FATIMA VIALE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FATIMA VIALE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos