FARTARIA ISIDRO DE JESUS
Informe ejecutivo de FARTARIA ISIDRO DE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARTARIA ISIDRO DE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABO FRANCE ESPAGNE SA | Consejero Delegado | 26/11/2018 | 10/05/2023 |
LABO FRANCE ESPAGNE SA | Presidente | 19/07/2018 | 10/05/2023 |
LABO FRANCE ESPAGNE SA | Consejero | 19/07/2018 | 10/05/2023 |
LABO FRANCE ESPAGNE SA | Presidente | 27/12/2010 | |
LABO FRANCE ESPAGNE SA | Consejero Delegado | 27/12/2010 | |
LABO FRANCE ESPAGNE SA | Consejero | 27/12/2010 |
VINCULACIONES DE FARTARIA ISIDRO DE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARTARIA ISIDRO DE JESUS
Empresa: LABO FRANCE ESPAGNE SA
Consejero Delegado
- Fartaria Isidro De Jesus
Consejero
- Fartaria Ep. Gaillot Christelle
- Fartaria Isidro De Jesus
- Fartaria Kevin
Presidente
- Fartaria Isidro De Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053, L 3359, F 87, S 8, H V 59808, I/A 14 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-46
Empresa: LABO FRANCE ESPAGNE SA
Consejero Delegado
- Fartaria Isidro De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053, L 3359, F 85, S 8, H V 59808, I/A 11 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-46
Empresa: LABO FRANCE ESPAGNE SA
Apoderado
Consejero
- Fartaria Ep. Gaillot Christelle
- Fartaria Isidro De Jesus
- Fartaria Kevin
Presidente
- Fartaria Isidro De Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053, L 3359, F 85, S 8, H V 59808, I/A 10 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-46
Empresa: LABO FRANCE ESPAGNE SA
Consejero Delegado
- Fartaria Isidro De Jesus
Consejero
- Bionnier Alain Raymond Michel
- Bouzonie Patrice
- Fartaria Isidro De Jesus
Presidente
- Fartaria Isidro De Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6053, L 3359, F 83, S 8, H V 59808, I/A 7 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-46
Información de FARTARIA ISIDRO DE JESUS
Mostramos los datos de FARTARIA ISIDRO DE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARTARIA ISIDRO DE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos