FARSHAD ZAMANI
Informe ejecutivo de FARSHAD ZAMANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARSHAD ZAMANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIOTIC TRADE SL | Administrador Unico | 18/12/2020 | |
PATRIOTIC TRADE SL | Apoderado Solidario | 06/05/2019 |
VINCULACIONES DE FARSHAD ZAMANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARSHAD ZAMANI
Empresa: PATRIOTIC TRADE SL
Administrador Unico
- Farshad Zamani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 49, S 8, H B 505746, I/A 8 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: PATRIOTIC TRADE SL
Apoderado Solidario
- Farshad Zamani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 48, S 8, H B 505746, I/A 5 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-08
Empresa: PATRIOTIC TRADE SL
Administrador Unico
- Farshad Zamani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 48, S 8, H B 505746, I/A 4 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-08
Empresa: PATRIOTIC TRADE SL
Administrador Unico
- Farshad Zamani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 47, S 8, H B 505746, I/A 3 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: PATRIOTIC TRADE SL
Administrador Solidario
- Farshad Zamani
- Reza Beygzadehnigjeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45977 , F 47, S 8, H B 505746, I/A 3 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Información de FARSHAD ZAMANI
Mostramos los datos de FARSHAD ZAMANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARSHAD ZAMANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos