FARRUS CABECERAN JORDI
Informe ejecutivo de FARRUS CABECERAN JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARRUS CABECERAN JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUBOND TECHNOLOGIES SL | Presidente | 22/12/2023 | |
INDUBOND TECHNOLOGIES SL | Consejero | 22/12/2023 | |
PROYECTO PLUS SL | Administrador Unico | 16/08/2021 | |
CHEMPLATE MATERIALS SL | REPR.143 RRM | 16/08/2021 | |
CHEMPLATE MATERIALS SL | Apoderado | 16/02/2012 | |
PROYECTO PLUS SL | Apoderado | 16/02/2012 |
VINCULACIONES DE FARRUS CABECERAN JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRUS CABECERAN JORDI
Empresa: INDUBOND TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cubeiro Rodriguez Didac
- Farrus Cabeceran Jordi
- Lazaro Gallego Victor
Presidente
- Farrus Cabeceran Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48572 , F 182, S 8, H B 588647, I/A 7 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Empresa: INDUBOND TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Farrus Cabeceran Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48572 , F 182, S 8, H B 588647, I/A 7 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Empresa: INDUBOND TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Farrus Cabeceran Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48572 , F 173, S 8, H B 588647, I/A 1 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: PROYECTO PLUS SL
Administrador Unico
- Farrus Cabeceran Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 159, S 8, H B 221722, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-08
Empresa: CHEMPLATE MATERIALS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Farrus Cabeceran Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 3, S 8, H B 221067, I/A 18 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-08
Empresa: PROYECTO PLUS SL
Apoderado
- Cañas Mas Xavier
- Farrus Cabeceran Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 155, S 8, H B 221722, I/A 14 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Empresa: PROYECTO PLUS SL
Consejero Delegado
- Cubeiro Rodriguez Didac
- Farrus Cabeceran Jordi
Consejero
- Bonet Coll Luis
- Cañas Reñe Pere Joan
- Cubeiro Rodriguez Didac
- Farrus Cabeceran Jordi
- Hereu Grau Eva
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34296 , F 154, S 8, H B 221722, I/A 12 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Empresa: CHEMPLATE MATERIALS SL
Apoderado
- Cañas Mas Xavier
- Farrus Cabeceran Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 1, S 8, H B 221067, I/A 13 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-08
Información de FARRUS CABECERAN JORDI
Mostramos los datos de FARRUS CABECERAN JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRUS CABECERAN JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos