FARRIOLS MORENO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de FARRIOLS MORENO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARRIOLS MORENO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLAUCAR SL | Consejero | 17/12/2010 | 12/08/2014 |
CLAUCAR SL | Apoderado | 17/12/2010 | 12/08/2014 |
NALO ALQUILERES INDUSTRIALES SL | Consejero | 22/12/2010 | 12/08/2014 |
NALO ALQUILERES INDUSTRIALES SL | Apoderado | 22/12/2010 | 12/08/2014 |
VINCULACIONES DE FARRIOLS MORENO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRIOLS MORENO MONTSERRAT
Empresa: NALO ALQUILERES INDUSTRIALES SL
Apoderado
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
Consejero
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
- Morera Farriols Claudia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39959 , F 212, S 8, H B 358300, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Empresa: CLAUCAR SL
Apoderado
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
Consejero
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
- Morera Farriols Claudia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28973 , F 45, S 8, H B 144885, I/A 6 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Empresa: NALO ALQUILERES INDUSTRIALES SL
Apoderado
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
- Morera Farriols Claudia
Consejero
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
- Morera Farriols Claudia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39959 , F 211, S 8, H B 358300, I/A 4 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Empresa: CLAUCAR SL
Apoderado
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
- Morera Farriols Claudia
Consejero
- Farriols Moreno Luis
- Farriols Moreno Montserrat
- Farriols Moreno Pedro
- Morera Farriols Claudia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28973 , F 43, S 8, H B 144885, I/A 5 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-08
Información de FARRIOLS MORENO MONTSERRAT
Mostramos los datos de FARRIOLS MORENO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRIOLS MORENO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos