FARRET MASSONI TERESA
Informe ejecutivo de FARRET MASSONI TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARRET MASSONI TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINCKE HYDRAULICS SA | Apoderado Solidario | 19/12/2023 | |
LA CAU NATURA SL | Apoderado Solidario | 25/04/2014 | |
VINCKE HYDRAULICS SA | Apoderado | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE FARRET MASSONI TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRET MASSONI TERESA
Empresa: VINCKE HYDRAULICS SA
Apoderado Solidario
- Farret Massoni Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41965 , F 126, S 8, H B 59858, I/A 48 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Empresa: LA CAU NATURA SL
Apoderado Solidario
- Farret Massoni Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 127, S 8, H B 450919, I/A 4 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-08
Empresa: SUMINISTROS BIN SA
Apoderado
- Farret Massoni Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36534 , F 27, S 8, H B 59858, I/A 30 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
Empresa: EXPORT 111544 SL
Liquidador
- Farret Massoni Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37272 , F 101, S 8, H B 305422, I/A 6 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
Empresa: EXPORT 111544 SL
Administrador Unico
- Farret Massoni Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37272 , F 101, S 8, H B 305422, I/A 6 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
Empresa: SUMINISTROS BIN SA
Apoderado
- Farret Massoni Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36534 , F 22, S 8, H B 59858, I/A 27 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-08
Información de FARRET MASSONI TERESA
Mostramos los datos de FARRET MASSONI TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRET MASSONI TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos