FARRES SEBASTIAN RAFAEL
Informe ejecutivo de FARRES SEBASTIAN RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FARRES SEBASTIAN RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UBS AG | Apoderado Mancomunado | 18/05/2018 | |
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 18/09/2012 | |
INVER 99 SICAV | Consejero | 08/06/2012 | |
VICTORIA VALORES SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA | Consejero | 25/02/2009 |
VINCULACIONES DE FARRES SEBASTIAN RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRES SEBASTIAN RAFAEL
Empresa: CREDIT SUISSE AG
Apoderado Mancomunado
- Farres Sebastian Rafael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34386 , F 54, S 8, H M 208189, I/A 105 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Farres Sebastian Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13322 , F 119, S 8, H M 215916, I/A 28 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: INVER 99 SICAV
Consejero
- Farres Sebastian Rafael
- Maluquer Trepat Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14533 , F 220, S 8, H M 240613, I/A 22 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13491 , F 179, S 8, H M 219190, I/A 23 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Información de FARRES SEBASTIAN RAFAEL
Mostramos los datos de FARRES SEBASTIAN RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRES SEBASTIAN RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos