FARRES FARRE PEDRO MARTIN
Informe ejecutivo de FARRES FARRE PEDRO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARRES FARRE PEDRO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAG GRAPHICS SL | REPR.143 RRM | 15/05/2020 | |
TAG HOME SL | REPR.143 RRM | 15/05/2020 | |
TAG EVENTS SL | Administrador Unico | 11/06/2014 |
VINCULACIONES DE FARRES FARRE PEDRO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRES FARRE PEDRO MARTIN
Empresa: TAG HOME SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Farres Farre Pedro Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47309 , F 94, S 8, H B 548108, I/A 1 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Empresa: TAG GRAPHICS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Farres Farre Pedro Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47309 , F 38, S 8, H B 548097, I/A 1 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Empresa: TAG EVENTS SL
Administrador Unico
- Farres Farre Pedro Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 190, S 8, H B 453592, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-08
Empresa: TAG GRAPHICS SL
Administrador Unico
- Farres Farre Pedro Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31810 , F 29, S 8, H B 197078, I/A 7 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Empresa: TAG GRAPHICS SL
Administrador Solidario
- Farres Farre Pedro Martin
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31810 , F 29, S 8, H B 197078, I/A 7 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de FARRES FARRE PEDRO MARTIN
Mostramos los datos de FARRES FARRE PEDRO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRES FARRE PEDRO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos