FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR
Informe ejecutivo de FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARRERES GIMENEZ SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2016 |
VINCULACIONES DE FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR
Empresa: COTEYMA SERVICIOS Y ALQUILERES SL
Administrador Solidario
- Farreres Chaure Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 222, S 8, H Z 32046, I/A 6 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-50
Empresa: COMERCIO TECNICA Y MANTENIMIENTO SL
Administrador Solidario
- Farreres Chaure Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 141, S 8, H Z 14158, I/A 11 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-50
Empresa: COMERCIO TECNICA Y MANTENIMIENTO SL
Administrador Solidario
- Farreres Chaure Jose Salvador
- Gimenez Gomez Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 140, S 8, H Z 14158, I/A 10 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Empresa: COMERCIO TECNICA Y MANTENIMIENTO SL
Administrador Mancomunado
- Farreres Chaure Jose Salvador
- Gimenez Gomez Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 140, S 8, H Z 14158, I/A 10 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Empresa: COTEYMA SERVICIOS Y ALQUILERES SL
Administrador Solidario
- Farreres Chaure Jose Salvador
- Gimenez Gomez Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 221, S 8, H Z 32046, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Empresa: COTEYMA SERVICIOS Y ALQUILERES SL
Administrador Mancomunado
- Farreres Chaure Jose Salvador
- Gimenez Gomez Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 221, S 8, H Z 32046, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-50
Empresa: FARRERES GIMENEZ SL
Administrador Mancomunado
- Farreres Chaure Jose Salvador
- Gimenez Gomez Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10194, L 7476, F 63, S 8, H V 173199, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Información de FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR
Mostramos los datos de FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRERES CHAURE JOSE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos