FARRE HERNANDEZ RAMON
Informe ejecutivo de FARRE HERNANDEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FARRE HERNANDEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINA PORT FORUM SL | Apoderado | 20/03/2012 | 08/06/2022 |
MARINA PORT PREMIA SL | Apoderado | 12/03/2012 | 07/06/2022 |
PORT FORUM SANT ADRIA SL | Apoderado | 28/02/2012 | 11/05/2020 |
PORT PREMIA ADMINISTRACIO SL | Apoderado | 13/10/2011 | 07/05/2020 |
PORT FORUM ADMINISTRACIO SL | Apoderado | 13/10/2011 | 06/05/2020 |
PORT PREMIA ADMINISTRACIO SL | Interventor | 07/03/2012 | 27/11/2012 |
VINCULACIONES DE FARRE HERNANDEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRE HERNANDEZ RAMON
Empresa: MARINA PORT FORUM SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44143 , F 175, S 8, H B 209025, I/A 37 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-08
Empresa: MARINA PORT PREMIA SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 155, S 8, H B 317318, I/A 12 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-08
Empresa: PORT FORUM SANT ADRIA SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36243 , F 224, S 8, H B 282085, I/A 19 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-08
Empresa: PORT PREMIA ADMINISTRACIO SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 42, S 8, H B 331703, I/A 8 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-08
Empresa: PORT FORUM ADMINISTRACIO SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38166 , F 158, S 8, H B 321240, I/A 6 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-08
Empresa: PORT PREMIA ADMINISTRACIO SL
Administrador Judicial
Interventor
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 40, S 8, H B 331703, I/A 4 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Empresa: MARINA PORT FORUM SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 64, S 8, H B 209025, I/A 25 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-08
Empresa: MARINA PORT PREMIA SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38067 , F 211, S 8, H B 317318, I/A 5 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Empresa: PORT PREMIA ADMINISTRACIO SL
Administrador Judicial
Interventor
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38911 , F 39, S 8, H B 331703, I/A 3 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Empresa: PORT FORUM SANT ADRIA SL
Apoderado
- Farre Hernandez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36243 , F 220, S 8, H B 282085, I/A 10 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
VER MAS ACTOS
Información de FARRE HERNANDEZ RAMON
Mostramos los datos de FARRE HERNANDEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRE HERNANDEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos