FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS
Informe ejecutivo de FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LE RETAIL EL ROSAL SL | Consejero | 22/07/2014 | 16/07/2015 |
LE RETAIL EL ROSAL SL | Apoderado | 22/07/2014 | 16/07/2015 |
EBOLI RETAIL SL | Consejero | 18/09/2014 | 23/06/2015 |
EBOLI RETAIL SL | Apoderado | 18/09/2014 | 23/06/2015 |
VINCULACIONES DE FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS
Empresa: EL ROSAL RETAIL SL
Consejero
- Farquharson Robert Douglas
- San Juan Monje Fernando
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32301 , F 204, S 8, H M 507833, I/A 18 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: EL ROSAL RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Farquharson Robert Douglas
- Grundy Kevin Gordon
- Lund Richard Nicholas
- San Juan Monje Fernando
- San Juan Monje Fernando
- Smith Neil James
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32301 , F 203, S 8, H M 507833, I/A 17 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: EBOLI RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Farquharson Robert Douglas
- Grundy Kevin Gordon
- Lund Richard Nicholas
- San Juan Monje Fernando
- San Juan Monje Fernando
- Smith Neil James
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32717 , F 116, S 8, H M 507831, I/A 13 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
Empresa: EBOLI RETAIL SL
Consejero
- Farquharson Robert Douglas
- San Juan Monje Fernando
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32717 , F 115, S 8, H M 507831, I/A 12 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
Empresa: EBOLI RETAIL SL
Apoderado
- Farquharson Robert Douglas
- Lund Richard Nicholas
- Smith Neil James
Consejero
- Farquharson Robert Douglas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28195 , F 9, S 8, H M 507831, I/A 10 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: EL ROSAL RETAIL SL
Apoderado
- Farquharson Robert Douglas
- Lund Richard Nicholas
- Smith Neil James
Consejero
- Farquharson Robert Douglas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32301 , F 201, S 8, H M 507833, I/A 15 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Información de FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS
Mostramos los datos de FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARQUHARSON ROBERT DOUGLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos