FARNELL MARIN CARLOS
Informe ejecutivo de FARNELL MARIN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARNELL MARIN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIOBRES PALAU SL | Administrador Solidario | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE FARNELL MARIN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARNELL MARIN CARLOS
Empresa: POLIBIOMASA SL
Liquidador Mancomunado
- Cos Torrubiano Gerard
- Farnell Marin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 170, S 8, H L 25753, I/A 2 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-25
Empresa: POLIBIOMASA SL
Administrador Mancomunado
- Cos Torrubiano Gerard
- Farnell Marin Carlos
Liquidador Mancomunado
- Cos Torrubiano Gerard
- Farnell Marin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 170, S 8, H L 25753, I/A 2 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-25
Empresa: PROJECTING I ENGINY 1789 SLP
Administrador Solidario
- Farnell Marin Carlos
- Farnell Marin Javier
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1074 , F 213, S 8, H L 21226, I/A 3 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-25
Empresa: POLIBIOMASA SL
Administrador Mancomunado
- Cos Torrubiano Gerard
- Farnell Marin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 169, S 8, H L 25753, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-25
Empresa: SERVIOBRES PALAU SL
Administrador Solidario
- Farnell Marin Carlos
- Farnell Marin Javier
- Farnell Querol Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 341 , F 53, S 8, H L 6365, I/A 4 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-25
Información de FARNELL MARIN CARLOS
Mostramos los datos de FARNELL MARIN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARNELL MARIN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos